Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Formål | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-10 tilføjes Direktion: Daniel Richtsteig (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-04-10 fjernes Direktion: Henning Bjørn Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: Daniel Richtsteig (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-12-01 fjernes Legale ejere: Henning Bjørn Johansen (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Daniel Richtsteig (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-12-01 fjernes Reelle ejere: Henning Bjørn Johansen (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 28, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Schulin Parken 18, 4340 Tølløse (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Kontaktoplysninger: hj@sloththuse.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-19 fjernes Kontaktoplysninger: hj@slothtotalentreprise.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-26 fjernes Direktion: Jens Støttrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Direktion: Henning Bjørn Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2021-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schulin Parken 18, 4340 Tølløse (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skonnertvej 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-12-08 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-07 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: hj@slothtotalentreprise.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-12-07 fjernes Kontaktoplysninger: jens@stoettrup.dk (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Legale ejere: Henning Bjørn Johansen (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2021-12-08 fjernes Legale ejere: Jens Støttrup (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Navne: Sloth Huse ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-07 fjernes Navne: ST. VALBYVEJ ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Reelle ejere: Henning Bjørn Johansen (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2021-12-08 fjernes Reelle ejere: Jens Støttrup (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Vedtægter: 2021-12-08 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skonnertvej 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skonnertvej 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skonnertvej 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 224 b., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-01 tilføjes Vedtægter: 2018-01-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 224 b., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 224 b., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@stoettrup.dk (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2009-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 224 b., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2009-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudesøvej 3, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-19 tilføjes Direktion: Jens Støttrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-19 fjernes Direktion: Mads Joakim Jensenius Grundtvig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, opførsel og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 tilføjes Legale ejere: Jens Støttrup (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2009-08-19 tilføjes Reelle ejere: Jens Støttrup (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2009-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2009-08-19 tilføjes Vedtægter: 2009-08-19 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2008-08-15 fjernes Revisor: REVISOR AIME PERRET-GENTIL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudesøvej 3, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Direktion: Mads Joakim Jensenius Grundtvig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Navne: ST. VALBYVEJ ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2007-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Revisor: REVISOR AIME PERRET-GENTIL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Stiftere: RUDESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-19)
Den 2007-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)