Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 248, 5200 Odense V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 fjernes Navne: FYNS MULTI BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Revisor: FIONIA REVISION ApS - STATSAUT. REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Direktion: Ivan Dam Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 248, 5200 Odense V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 tilføjes Direktion: Ivan Dam Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Navne: FYNS MULTI BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-11 fjernes Navne: VICH 9688 ApS (offentliggjort 2007-04-19)
Den 2007-06-12 tilføjes Revisor: FIONIA REVISION ApS - STATSAUT. REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Vedtægter: 2007-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Navne: VICH 9688 ApS (offentliggjort 2007-04-19)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)