Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvang 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Bestyrelse: Kent Enrico Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Direktion: Kent Enrico Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-19 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Legale ejere: COLUMBUS A/S (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Navne: Columbus M3 Danmark ApS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Reelle ejere: Ib Kunøe (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Thrane (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-01-04 fjernes Bestyrelse: Lars Gunnar Sten (bestyrelse) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-01-04 fjernes Direktion: Hans Henrik Thrane (direktør) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 tilføjes Legale ejere: COLUMBUS A/S (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: iStone AB (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-28 tilføjes Navne: Columbus M3 Danmark ApS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-12-27 fjernes Navne: ISTONE DANMARK ApS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Vedtægter: 2018-12-28 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-04 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bonde Gaihede (formand) (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-09-04 fjernes Bestyrelse: Rolf Magnus Bowers Carlsson (formand) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 tilføjes Direktion: Hans Henrik Thrane (direktør) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-02 tilføjes Reelle ejere: Ib Kunøe (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-02 fjernes Reelle ejere: Sten Jakob Markus Jakobson (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Sten Jakob Markus Jakobson (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-27 tilføjes Bestyrelse: Kent Enrico Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2016-04-27 fjernes Bestyrelse: Mats Håkan Thorild Sivhed (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvang 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 7, 5500 Middelfart (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Kent Enrico Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Mats Håkan Thorild Sivhed (adm. dir) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 7, 5500 Middelfart (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 22, 3., 1100 København K (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-11 tilføjes Bestyrelse: Mats Håkan Thorild Sivhed (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2014-11-11 tilføjes Direktion: Mats Håkan Thorild Sivhed (adm. dir) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2014-11-11 fjernes Direktion: Olof Hermann Hubertus Eidmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive markedsrådgivning, IT-konsultation samt forvaltning af værdipapirer og dermed forenelig virksomhed. (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2014-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af den administrerende direktør og en direktør i forening eller ved daglig drift op til DKK 50.000 af den administrerende direktør (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2014-11-11 tilføjes Vedtægter: 2014-11-11 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 22, 3., 1100 København K (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2012-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2011-04-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-02 tilføjes Direktion: Sten Jakob Markus Jakobson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Direktion: Tommy Niels Vincentz Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2011-12-02 fjernes Revisor: Toftebjerg Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2011-04-08)
Den 2011-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2010-10-27)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-08 tilføjes Direktion: Tommy Niels Vincentz Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 fjernes Direktion: Per Olle Hansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 tilføjes Navne: ISTONE DANMARK ApS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2010-11-07 fjernes Navne: ISTONE 27/6-2007 ApS (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2010-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2010-10-27)
Den 2010-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 442, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 442, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2007-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2007-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2007-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Direktion: Per Olle Hansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Navne: ISTONE 27/6-2007 ApS (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2007-06-26 fjernes Navne: PBH 28.891 ApS (offentliggjort 2007-04-19)
Den 2007-06-27 tilføjes Revisor: Toftebjerg Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-19 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Navne: PBH 28.891 ApS (offentliggjort 2007-04-19)
Den 2007-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2003-07-29 tilføjes Legale ejere: iStone AB (offentliggjort 2019-11-06)