Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-30 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Legale ejere: Niels-Erik Espenhein, Jan Mohr, Henrik Gerlach, Rene Jensen, Ilan Esra Raymond, Henrik Bastholm, Kimmo Katva, FERNGROVE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Navne: FERNGROVE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidatorerne i forening. (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-05-31 fjernes Direktion: Niels-Erik Espenhein (direktion) (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: FERNGROVE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2011-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2011-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2011-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S FERNGROVE (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2011-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2011-05-24 tilføjes Vedtægter: 2011-05-24 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2011-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2010-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-07-23)
Den 2009-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-07-23)
Den 2009-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-28 tilføjes Direktion: Niels-Erik Espenhein (direktion) (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2009-05-28 fjernes Direktion: Ilan Esra Raymond (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-06-24 tilføjes Direktion: Ilan Esra Raymond (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Legale ejere: Niels-Erik Espenhein, Jan Mohr, Henrik Gerlach, Rene Jensen, Ilan Esra Raymond, Henrik Bastholm, Kimmo Katva (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-08 tilføjes Navne: FERNGROVE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-08-07 fjernes Navne: SCAN 321 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-30 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-03-30 tilføjes Navne: SCAN 321 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-03-30 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2007-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FERNGROVE KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2016-02-25)