Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Legale ejere | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Vedtægter: 2024-03-07 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 tilføjes Vedtægter: 2022-04-06 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 1., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 14, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 14, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: js@procuragroup.dk (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: msh@procuragroup.dk (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2013-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: msh@procuragroup.dk (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2012-03-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje og udleje ejendommen beliggende 147 Glasgow Road, Nerston, East Kilbride, G74 4 PA Skotland. Registeret i Land Registry under title Number LAN 184346 Som led i ovenstående kan kommanditselskabet foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med ovenstående formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementarselskabet eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Vedtægter: 2012-03-21 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2011-11-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2011-11-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2010-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2010-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2010-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-10)
Den 2010-03-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-10)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2010-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2010-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2010-06-30)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-06-24 tilføjes Bestyrelse: Mette Tang Lohse (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Legale ejere: Jens Brønnum-Schou, Jan Garst, Tine Terese Hertz (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2007-12-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Hasle, Mette Tang Lohse, Richardt Sonnichsen, Merete Rubeck Petersen (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2007-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: Mia Enochsen, Asger Lind Poulsen (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2007-08-08 tilføjes Navne: K/S CATHKIN (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-08-07 fjernes Navne: K/S SCAN 318 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Interessenter: CATHKIN KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2007-05-11)
Den 2007-03-30 tilføjes Navne: K/S SCAN 318 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2007-03-30 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2007-05-11)
Den 2007-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)