Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Frank Steenhard(virk.: 48) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 2,08 % |
Finn Rosenthal(virk.: 24) Reelle ejere | 0 % | 4,17 % | 4,17 % | 8,33 % |
Pct. | 0 % | 1,39 % | 1,39 % | 4,16 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Andersen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,11 % |
Thor Thorøe(virk.: 20) | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
Jesper Hellberg(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Simon Gade(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John-Ole Hansen(virk.: 25) | 0 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
Henrik Schlüntz(virk.: 14) | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Anders Wall(virk.: 20) | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 20,00 % |
Søren Falck Hansen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tim Boris Eklund(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,42 % | 5,31 % | 5,31 % | 7,96 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Finn Rosenthal | 15.11.2009 | Skodsborg Strandvej 290, 2942 Skodsborg |
Jan Frank Steenhard | 01.06.2013 | Sandbjergvej 22, 2950 Vedbæk |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Wall | 08.05.2009 | Hovmarksvej 92, 2920 Charlottenlund |
Søren Falck Hansen | 12.03.2014 | Helenevej 1D, 1873 Frederiksberg C |
Henrik Schlüntz | 21.09.2016 | Høsterkøbvej 41, 2970 Hørsholm |
Simon Gade | 13.08.2019 | Grønnehave Allé 5, 2500 Valby |
Jesper Hellberg | ||
Tim Boris Eklund | 05.04.2020 | Løvetandsvej 36, 2700 Brønshøj |
Martin Andersen | 01.07.2020 | Steen Blichers Vej 20, 2000 Frederiksberg |
Thor Thorøe | 04.01.2021 | Puggaardsgade 14, 1573 København V |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
PARADIS DANMARK A/S | 30500504 | NORMAL | Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (463600) |
PARADIS GROUP ApS | 30500458 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PARADIS INTERNATIONAL A/S | 31753198 | NORMAL | Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (463600) |
PARADIS USA ApS | 30604105 | NORMAL | Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (561020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.12.2009 | 0,51 (km) | Vesterbrogade 12, 1620 København V | Gasværksvej 2, 1656 København V |
15.07.2012 | 1,03 (km) | Gasværksvej 2, 1656 København V | Vesterbrogade 4A, 1620 København V |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 01.03.2021 og angivet som gældende fra 29.10.2009 (4106 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PARADISO KONSERVES A/S | 35069712 |
Paradiso Skælskør v/Ayhan Turhan | 25050886 |
PARADIS ROSKILDE ApS | 30524098 |
PARADISS ApS | 33033931 |
PARADIS TAKEOVER ApS | 30500539 |
PARADISTRYK | 74086217 |
Paradis Tæpper Mansour Mozdbar | 26450993 |
PARADIS USA ApS | 30604105 |
PARADIS VANLØSE ApS | 33078412 |
Paradisvejen ApS | 37750859 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Frank Steenhard(virk.: 48) Reelle ejere | 20 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 |
Finn Rosenthal(virk.: 24) Reelle ejere | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Pct. | 46 % | 0 % | 0 % | 4 % | 44 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Thor Thorøe(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Jesper Hellberg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Simon Gade(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
John-Ole Hansen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Henrik Schlüntz(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Anders Wall(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Søren Falck Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tim Boris Eklund(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 33 | 0 | 0 | 3 | 32 | 4 |
Pct. | 58 % | 0 % | 0 % | 8 % | 29 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Frank Steenhard(virk.: 48) Reelle ejere | 49 | 16 | 1 | 10 |
Finn Rosenthal(virk.: 24) Reelle ejere | 17 | 12 | 0 | 14 |
Sum | 66 | 28 | 1 | 24 |
Pct. | 55 % | 24 % | 1 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 7 | 1 | 4 |
Thor Thorøe(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 22 | 2 | 6 |
Jesper Hellberg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 6 | 2 | 0 |
Simon Gade(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 1 | 1 |
John-Ole Hansen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 15 | 0 | 4 |
Henrik Schlüntz(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 12 | 0 | 2 |
Anders Wall(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 12 | 0 | 1 |
Søren Falck Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 6 | 0 | 0 |
Tim Boris Eklund(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 68 | 87 | 6 | 18 |
Pct. | 38 % | 49 % | 3 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |