Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Nygaard | 13.04.2007 | 05.10.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frans Vestergren Thomsen | 26.08.2009 | 05.10.2009 | bestyrelse |
Claus Christian Voigt Ørbech | 15.02.2008 | 26.08.2009 | bestyrelse |
Jan Rasmussen | 15.02.2008 | 26.08.2009 | bestyrelse |
Jan Nygaard | 13.04.2007 | 05.10.2009 | bestyrelse |
Leif Faurum | 13.04.2007 | 05.10.2009 | formand |
Karoly Laszlo Nemeth | 13.04.2007 | 26.08.2009 | bestyrelse |