Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-08-26 fjernes Binavne: HORSENS KRANLØFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-17 fjernes Bestyrelse: Erik Gade (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Direktion: Kurt Gade (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-17 fjernes Navne: VOGNMAND KNUD GADE INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-08-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1995-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 682.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-07 fjernes Bestyrelse: Vita Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af ejendomme og driftsmateriel samt investering i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Vedtægter: 1995-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-03 fjernes Bestyrelse: Knud Hansen Gade (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-03 fjernes Direktion: Knud Hansen Gade (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 tilføjes Navne: VOGNMAND KNUD GADE INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-04 fjernes Navne: VOGNMAND KNUD GADE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-14 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-21 tilføjes Navne: VOGNMAND KNUD GADE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-20 fjernes Navne: VOGNMAND KNUD GADE, A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-12-10 tilføjes Bestyrelse: Knud Hansen Gade (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-12-10 tilføjes Binavne: HORSENS KRANLØFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-12-10 tilføjes Direktion: Knud Hansen Gade (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-12-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-12-10 tilføjes Navne: VOGNMAND KNUD GADE, A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1970-12-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-12-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-12-10 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)