Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgesvej 13, kl., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-06 fjernes Navne: SJOK CPH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Revisor: DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Stiftere: Sachiko Leander Oguchi, Louise Søbæk Galler, Kristin Løbner Schøldberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Bestyrelse: Louise Søbæk Galler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2007-04-23)
Den 2007-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgesvej 13, kl., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-12 tilføjes Bestyrelse: Louise Søbæk Galler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er design og produktion af tøj under eget mærke samt udførelse af reparationer og bestilinger samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2007-04-23)
Den 2007-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 130.899,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Navne: SJOK CPH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Revisor: DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Stiftere: Sachiko Leander Oguchi, Louise Søbæk Galler, Kristin Løbner Schøldberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Vedtægter: 2007-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)