Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nervøsvej 11 tv., 9430 Vadum (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-10 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Legale ejere: KRETA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Navne: DOMIX ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Stiftere: Tommy Toft Grønbjerg, Teddy Dyg Lauridsen, KRETA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 fjernes Direktion: Per Kirk (direktion) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nervøsvej 11 tv., 9430 Vadum (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2013-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Smalbyvej 22, 9440 Aabybro (offentliggjort 2011-03-02)
Den 2013-06-12 tilføjes Direktion: Per Kirk (direktion) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2013-06-12 fjernes Direktion: Teddy Dyg Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje og udeje fast ejendom, investering og handel og dermed beslægtet virksomhed samt investering i virksomheder med tilsvarende formål. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2013-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2013-06-12 tilføjes Vedtægter: 2013-06-12 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2013-06-12 fjernes Bestyrelse: Tommy Toft Grønbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION HJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smalbyvej 22, 9440 Aabybro (offentliggjort 2011-03-02)
Den 2011-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nervøsvej 19, st., 9430 Vadum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: KRETA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-02 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION HJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-02 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2007-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nervøsvej 19, st., 9430 Vadum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-10 tilføjes Bestyrelse: Tommy Toft Grønbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-10 tilføjes Direktion: Teddy Dyg Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-10 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2007-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Navne: DOMIX ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-10 tilføjes Stiftere: Tommy Toft Grønbjerg, Teddy Dyg Lauridsen, KRETA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2007-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)