Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Direktion: Ulla Fredslund Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-11 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Legale ejere: BOLIGINVESTOR A/S (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Navne: CRES XIV ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Reelle ejere: Stine Fredslund Bach, Rasmus Würtz Hansen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Stiftere: BOLIGINVESTOR A/S (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-29 fjernes Direktion: Ole Steffensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-12-28 tilføjes Legale ejere: BOLIGINVESTOR A/S (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2023-12-28 fjernes Legale ejere: Rasmus Würtz Hansen (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-12-27 fjernes Legale ejere: BOLIGINVESTOR A/S (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-12-28 tilføjes Reelle ejere: Stine Fredslund Bach, Rasmus Würtz Hansen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2023-12-27 fjernes Reelle ejere: Rasmus Würtz Hansen, Stine Fredslund Bach (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-07 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Würtz Hansen, Stine Fredslund Bach (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2020-07-07 fjernes Reelle ejere: Olav Würtz Hansen (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-07-06 fjernes Reelle ejere: Rasmus Würtz Hansen (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2014-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-06-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2009-06-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Direktion: Ole Steffensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-09-30 fjernes Direktion: Mads Peder Skøtt Lorenzen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Legale ejere: BOLIGINVESTOR A/S, Rasmus Würtz Hansen (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2008-09-30 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Würtz Hansen, Olav Würtz Hansen (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2008-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Vedtægter: 2008-09-30 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2007-04-11 tilføjes Direktion: Mads Peder Skøtt Lorenzen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-11 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-04-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Navne: CRES XIV ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-04-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Stiftere: BOLIGINVESTOR A/S (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-15)