Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskernesvej 1, 2670 Greve (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbakken 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: gitte@gjdata.dk (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: km@kmtotalbyg.dk (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2007-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KM EJENDOMME SOLRØD ApS. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2007-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KM TOTALBYG ApS. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: km@kmtotalbyg.dk (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed og at eje og investere i aktier og værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet skal ingen bestyrelse have. Selskabet ledes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Selskabet tegnes af en direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbakken 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2007-04-01 tilføjes Direktion: Kenneth Jack Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Legale ejere: Kenneth Jack Madsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Navne: KM TOTALBYG HOLDING ApS (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2007-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Jack Madsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Stiftere: Kenneth Jack Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)