Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 16, 1169 København K (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 16, 1169 København K (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2007-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET STORE KANNIKESTRÆDE 16 ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2008-09-22 sletter virksomheden Ejerskaber: ØJENLÆGERNES HUS ApS. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØHSW 2011/12 ApS. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 fjernes Bestyrelse: Hannah Wulffsberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Jens Nicolai Brink Larsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: Hannah Wulffsberg (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Nicolai Brink Larsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-01 fjernes Reelle ejere: Hannah Wulffsberg (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Jens Nicolai Brink Larsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Jens Nicolai Brink Larsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-14 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Bestyrelse: Ida Nicoline Wulffsberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-12-03 tilføjes Bestyrelse: Hannah Wulffsberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i tilknyttede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-03 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET WULFFSBERG OG LARSEN ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2007-12-02 fjernes Navne: RETINAREAD ApS (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-03 tilføjes Vedtægter: 2007-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 16, 1169 København K (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2007-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-24 tilføjes Bestyrelse: Jens Nicolai Brink Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-24 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-24 tilføjes Direktion: Jens Nicolai Brink Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-24 fjernes Direktion: Jørgen Herman Melchior (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-24 tilføjes Navne: RETINAREAD ApS (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-05-23 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2452 (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2007-05-24 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-05-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-01 tilføjes Direktion: Jørgen Herman Melchior (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Legale ejere: Jens Nicolai Brink Larsen, Hannah Wulffsberg, Ida Nicoline Wulffsberg, Laura Nicoline Conradi (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2007-04-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2452 (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2007-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Nicolai Brink Larsen, Hannah Wulffsberg (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)