Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-12 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Legale ejere: Mohammad Raza (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Navne: SARAH FOOD ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Stiftere: Wisti Knudsen (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2017-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2017-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-22 fjernes Direktion: Mohammad Raza (direktion) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2017-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 15, kl. th., 1708 København V (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 tilføjes Legale ejere: Mohammad Raza (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2016-02-22 fjernes Legale ejere: Farida Raza (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2016-01-11 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 15, kl. th., 1708 København V (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 40, kl. th., 1700 København V (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-17 tilføjes Direktion: Mohammad Raza (direktion) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-03-17 fjernes Direktion: Farida Raza (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-18 fjernes Bibranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 40, kl. th., 1700 København V (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2013-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 15, kl. th., 1708 København V (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-12-02 tilføjes Legale ejere: Farida Raza (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2013-10-31 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2013-10-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-03-20)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-03-20)
Den 2013-03-19 fjernes Hovedbranche: Frugt- og grøntforretninger (offentliggjort 2012-11-29)
Den 2012-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 15, kl. th., 1708 København V (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2012-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 15, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-10 tilføjes Bibranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2012-11-10 tilføjes Direktion: Farida Raza (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-10 fjernes Direktion: Wisti Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Ikke-specialiseret en gros og Detail handel med føde-, drikke- og tobaksvarer i videst mulig forstand og efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2012-11-10 tilføjes Hovedbranche: Frugt- og grøntforretninger (offentliggjort 2012-11-29)
Den 2012-11-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-11-10 tilføjes Navne: SARAH FOOD ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2012-11-09 fjernes Navne: W. ENGROS ApS (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2012-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2012-11-10 tilføjes Vedtægter: 2012-11-10 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2012-06-14 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 fjernes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 15, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-12 tilføjes Direktion: Wisti Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-12 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-04-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-04-12 tilføjes Navne: W. ENGROS ApS (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2007-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-04-12 tilføjes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Stiftere: Wisti Knudsen (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-28)