Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stjernevej 23, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-09 fjernes Direktion: Mads Torntoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-09 fjernes Navne: TORNTOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Revisor: Datoselskabet af 18012019 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Stiftere: Mads Torntoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stjernevej 23, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-03 tilføjes Direktion: Mads Torntoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Navne: TORNTOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Revisor: Datoselskabet af 18012019 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Stiftere: Mads Torntoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Vedtægter: 2007-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)