Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Klingerhøjvej 6, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-20 fjernes Navne: ASKÆR HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Stiftere: Keld Askær Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Bestyrelse: Mette Askær Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Direktion: Keld Askær Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-07-10 tilføjes Bestyrelse: Mette Askær Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt drive handel, finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Navne: ASKÆR HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-07-09 fjernes Navne: ASKÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2007-04-11)
Den 2008-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Vedtægter: 2008-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingerhøjvej 6, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Direktion: Keld Askær Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Navne: ASKÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2007-04-11)
Den 2007-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Stiftere: Keld Askær Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-11)
Den 2007-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)