Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-09 tilføjes Vedtægter: 2023-10-09 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-09 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2013-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AHBYG TØMRERFIRMA ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2017-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M.H. Huse ApS. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M. H. Huse Viborg ApS. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M. H. Huse Viborg C ApS. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2023-10-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-26 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-05-26 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortevej 14, 8643 Ans By (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbakkevej 28, 8643 Ans By (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-04-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2010-04-01 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Revisor: ROHDE VIBORG HOLDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbakkevej 28, 8643 Ans By (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2007-04-07 tilføjes Direktion: Hans Henrik Saabye Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskab at beskæftige sig med udførelse af tømrerentrepriser, totalentrepriser indenfor byggebranchen og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Saabye Nielsen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2007-04-07 tilføjes Navne: HHSN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-04-10)
Den 2007-04-07 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Saabye Nielsen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2007-04-07 tilføjes Revisor: ROHDE VIBORG HOLDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Stiftere: Hans Henrik Saabye Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Vedtægter: 2007-04-07 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2007-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-10)
Den 2007-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)