Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Ingelise Frikke Staun-Rechnitzer (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-05-01 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: REVISIONSFIRMAET MENTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, L.A. REVISION ApS, JES REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Lise Birgitte Anemone Andersen, Peter Begtrup Lind, Niels Peter Fisker-Andersen, Jørn Erik Schmidt (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-05-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-04-30 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 90, 3460 Birkerød (offentliggjort 2008-01-08)
Den 2008-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Topstykket 31, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2007-07-24)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-16)
Den 2007-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Topstykket 31, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-16)
Den 2007-04-02 tilføjes Direktion: Ingelise Frikke Staun-Rechnitzer (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2007-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme og og enhver beslægtet virksomhed efter ledelsen nærmere skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2007-07-24)
Den 2007-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET MENTORERNE ApS (offentliggjort 2007-04-02)
Den 2007-04-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Stiftere: RÅDGIVERHUSET HOLTE ApS, REVISIONSFIRMAET MENTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, L.A. REVISION ApS, JES REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Vedtægter: 2007-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-02)
Den 2007-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)