Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Abild Jensen | 10.12.2010 | 29.06.2011 | direktion |
Lars Peter Ørbæk Kjær | 26.03.2007 | 10.12.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Abild Jensen | 14.06.2011 | 29.06.2011 | bestyrelse |
Ole Sognstrup Svenningsen | 10.12.2010 | 29.06.2011 | bestyrelse |
Søren Marinus Sørensen | 10.12.2010 | 29.06.2011 | formand |
Nis-Christian Ravnskjær | 28.10.2009 | 10.12.2010 | bestyrelse |
Ove Georg Rasmussen | 28.10.2009 | 10.12.2010 | formand |
Flemming Grønskov | 29.01.2008 | 28.10.2009 | formand |
Søren Marinus Sørensen | 29.01.2008 | 08.04.2009 | bestyrelse |
Poul Nellemose | 26.03.2007 | 14.06.2011 | bestyrelse |
Henning Orla Jensen | 26.03.2007 | 29.01.2008 | bestyrelse |
Per Bergstedt | 26.03.2007 | 29.01.2008 | bestyrelse |
Per Sørensen | 26.03.2007 | 29.01.2008 | formand |