Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Gravesen | 05.03.2008 | 06.09.2017 | adm. dir |
Michael Raun | 29.03.2007 | 05.03.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Juha Christen Christensen | 08.06.2016 | 06.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Moesgaard Andersen | 11.03.2015 | 06.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ida Dagny Howard Grøn | 11.03.2015 | 31.05.2017 | formand |
Preben Tolstrup | 31.10.2014 | 11.03.2015 | bestyrelse |
Henrik Bernt Sanders | 31.10.2014 | 11.03.2015 | formand |
Jan-Ole Hansen | 09.09.2014 | 31.10.2014 | bestyrelse |
Martin Høyer-Hansen | 09.09.2014 | 31.10.2014 | formand |
Otto Kalvø Edvard Husby | 11.05.2011 | 26.06.2013 | bestyrelse |
Peter Wilmar Christensen | 18.03.2008 | 30.09.2013 | bestyrelse |
Henrik Bernt Sanders | 05.03.2008 | 09.09.2014 | formand |
Nils Kjellegaard Jensen | 05.03.2008 | 18.03.2008 | bestyrelse |
Lars Gravesen | 29.03.2007 | 06.09.2017 | bestyrelse |
Anders Rynkebjerg | 29.03.2007 | 05.03.2008 | bestyrelse |
Michael Raun | 29.03.2007 | 05.03.2008 | bestyrelse |