Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2013-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ORIGINAL NORDMANN CHRISTMAS TREES ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: STALLKNECHT BSJ SKOVBRUG ApS. (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-10 tilføjes Legale ejere: Christian Alexander Berner (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-10 fjernes Legale ejere: Kim Alexander Berner (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-10 tilføjes Reelle ejere: Christian Alexander Berner (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-10 fjernes Reelle ejere: Kim Alexander Berner (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugaardsvej 5, 8680 Ry (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugaardsvej 5, 8680 Ry (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-17 tilføjes Bestyrelse: Christian Alexander Berner (formand) (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-17 fjernes Bestyrelse: Kim Alexander Berner (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-22 tilføjes Binavne: Stallknecht BSJ Skovbrug ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-21 fjernes Binavne: STALLKNECHT BSJ SKOVBRUG A/S (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-01-14 tilføjes Navne: Geil og Berner ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-13 fjernes Navne: GEIL OG BERNER A/S (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-14 tilføjes Vedtægter: 2021-01-14 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-13 tilføjes Binavne: STALLKNECHT BSJ SKOVBRUG A/S (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Vedtægter: 2017-10-24 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2017-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2017-06-27 tilføjes Vedtægter: 2017-06-27 (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-08 fjernes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugaardsvej 5, 8680 Ry (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2014-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjarsbækvej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2011-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion af pyntegrønt, juletræer og andre skovprodukter og konsulentbistand indenfor skovbrug og andet dermed efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Navne: GEIL OG BERNER A/S (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2011-05-01 fjernes Navne: DAMKILDE & GEIL A/S (offentliggjort 2007-04-02)
Den 2011-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Vedtægter: 2011-05-02 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjarsbækvej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2007-04-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Alexander Berner (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-01 tilføjes Direktion: Lars Geil (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: larsgeil@mail.dk (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-04-01 tilføjes Legale ejere: Kim Alexander Berner, NORDMANNIANA PRODUKTION ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2007-04-01 tilføjes Navne: DAMKILDE & GEIL A/S (offentliggjort 2007-04-02)
Den 2007-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Alexander Berner, Lars Geil (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-04-01 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2007-04-01 tilføjes Stiftere: NORDMANNIANA PRODUKTION ApS, Kim Alexander Berner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)