Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2007-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: DLI 1 A/S. (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2014-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: HORSENSGADE ApS. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2024-06-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2023-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2023-06-14 fjernes Revisor: Djurs Revision v/ Peter Engvang (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for hel eller delvist ejede datterselskaber, hvis formål er at investere i værdipapirer og fast ejendom i ind- og udland og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 725.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Vedtægter: 2014-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hevringholmvej 10, 8961 Allingåbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-27 tilføjes Direktion: Benny Kirkebække Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Legale ejere: Benny Kirkebække Christensen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-03-27 tilføjes Navne: HEVRINGHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-29)
Den 2007-03-27 tilføjes Reelle ejere: Benny Kirkebække Christensen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2007-03-27 tilføjes Revisor: Djurs Revision v/ Peter Engvang (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2007-03-27 tilføjes Stiftere: Benny Kirkebække Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-29)
Den 2007-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)