Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bolbro Villavej 4, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-22 fjernes Navne: SYDCONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 fjernes Stiftere: TURBO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-05 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Direktion: Bo Ernstsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolbro Villavej 4, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-29 tilføjes Direktion: Bo Ernstsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i virksomheder, kapitalandele, værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed, samt handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Navne: SYDCONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Stiftere: TURBO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Vedtægter: 2007-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)