Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Reelle ejere | Binavne | Direktion | Kapital | ||||
Navne | Legale ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: NB Herlev Holding ApS. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC BIOSCIENCE HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2021-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC BIOSCIENCE HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDIC BIOSCIENCE HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Juels Gade 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandløkken 31, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: tn@nordicbio.com (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-05 tilføjes Vedtægter: 2020-05-05 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-12 tilføjes Vedtægter: 2018-06-12 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-21 tilføjes Reelle ejere: Morten Asser Karsdal, Thomas Nielsen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-06-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-06-11 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2015-09-04 tilføjes Vedtægter: 2015-09-04 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Binavne: THNI Consulting ApS, Karsdal Consulting ApS (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-07-06 tilføjes Direktion: Morten Asser Karsdal (direktør) (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-07-06 tilføjes Navne: Nordic Life Science Consulting ApS (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-07-05 fjernes Navne: THNI CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-07-06 tilføjes Vedtægter: 2015-07-06 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Morten Asser Karsdal, Thomas Nielsen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2014-12-31 fjernes Legale ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2014-06-30 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2014-06-30 fjernes Revisor: OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-06-02)
Den 2008-05-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandløkken 31, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2007-03-26 tilføjes Direktion: Thomas Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Legale ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2007-03-26 tilføjes Navne: THNI CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-03-26 tilføjes Revisor: OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Stiftere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-03-26 tilføjes Vedtægter: 2007-03-26 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-29)
Den 2007-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)