Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Halmø | 01.12.2010 | 06.12.2013 | direktion |
John Røntved Hansen | 31.10.2008 | 01.12.2010 | direktion |
Claus Jensen | 01.12.2007 | 31.10.2008 | direktion |
Martin Julius Klejs Jensen | 26.03.2007 | 01.12.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Røntved Hansen | 31.10.2008 | 01.12.2010 | bestyrelse |
Søren Halmø | 01.12.2007 | 06.12.2013 | bestyrelse |
Claus Jensen | 01.12.2007 | 31.10.2008 | bestyrelse |
Carl Erik Skovgaard | 26.03.2007 | 06.12.2013 | formand |
Jørgen Keinicke | 26.03.2007 | 01.12.2007 | bestyrelse |
Martin Julius Klejs Jensen | 26.03.2007 | 01.12.2007 | bestyrelse |