Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredalvej 61, 8722 Hedensted (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredalvej 61 c., 8722 Hedensted (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: tm2307@icloud.com (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-10-04)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredalvej 61 c., 8722 Hedensted (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2007-03-28 tilføjes Direktion: Thomas Ulrik Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Legale ejere: Thomas Ulrik Madsen (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2007-03-28 tilføjes Navne: QUESTUS ApS (offentliggjort 2007-03-28)
Den 2007-03-28 tilføjes Reelle ejere: Thomas Ulrik Madsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2007-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Stiftere: Thomas Ulrik Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Vedtægter: 2007-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-28)
Den 2007-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)