Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Markebækvej 5, 3320 Skævinge (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Binavne: SMU ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-20 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: hannibal.fleron@gmail.com (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Legale ejere: WIN ApS, Tomas Sten Høyer, Laust Nimand Kousted Hansen (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Navne: SKÆVINGE MATERIELUDLEJNING ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Reelle ejere: Hannibal David André Wedel Fléron, Tomas Sten Høyer, Laust Nimand Kousted Hansen (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Stiftere: WIN ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2018-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-30 fjernes Bestyrelse: Hannibal David André Wedel Fléron (formand) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-30 fjernes Direktion: Hannibal David André Wedel Fléron (direktion) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-08 tilføjes Legale ejere: Tomas Sten Høyer, Laust Nimand Kousted Hansen (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-11-08 tilføjes Reelle ejere: Tomas Sten Høyer, Laust Nimand Kousted Hansen (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje entreprenørmateriel, samt at investere overskuddet fra dette i udlejningsejendomme. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i selskabet eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2013-11-07 tilføjes Vedtægter: 2013-11-07 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-09-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-09-05 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-04-08)
Den 2013-09-05 tilføjes Legale ejere: WIN ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-09-05 tilføjes Navne: SKÆVINGE MATERIELUDLEJNING ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-09-04 fjernes Navne: SKÆVINGE LANDBRUGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2013-09-05 tilføjes Reelle ejere: Hannibal David André Wedel Fléron (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-05-31 tilføjes Direktion: Hannibal David André Wedel Fléron (direktion) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2013-05-31 fjernes Direktion: Per Fobian (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Bestyrelse: Per Fobian (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Bestyrelse: Per Fobian (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-03-19 tilføjes Direktion: Per Fobian (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Direktion: Hannibal David André Wedel Fléron (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-04-08)
Den 2013-03-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2008-01-30)
Den 2013-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: hannibal.fleron@gmail.com (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-03-19 tilføjes Navne: SKÆVINGE LANDBRUGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2013-03-18 fjernes Navne: SKÆVINGE JORDENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2010-08-17)
Den 2013-03-19 fjernes Binavne: SJAPS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 tilføjes Navne: SKÆVINGE JORDENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2010-08-17)
Den 2010-08-16 fjernes Navne: SKÆVINGE ENTREPRENØRSERVICE ApS (offentliggjort 2007-03-27)
Den 2008-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markebækvej 5, 3320 Skævinge (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2008-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvej 22, 3320 Skævinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2008-06-10 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2008-01-30)
Den 2008-01-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvej 22, 3320 Skævinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Binavne: SJAPS ApS, SMU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Direktion: Hannibal David André Wedel Fléron (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-20 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-03-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-03-20 tilføjes Navne: SKÆVINGE ENTREPRENØRSERVICE ApS (offentliggjort 2007-03-27)
Den 2007-03-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-03-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-03-20 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Stiftere: WIN ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-02)