Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2007-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S NORDJYLLAND 2007. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvangs Alle 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-27 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Legale ejere: Søren Bøgh Vidmar, Freddy Lange Nielsen, Henrik Oluf Jensen, Peder Normann Pedersen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET NORDJYLLAND 2007 ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Stiftere: Søren Bøgh Vidmar, Peder Normann Pedersen, Henrik Oluf Jensen, Freddy Lange Nielsen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-14 fjernes Bestyrelse: Søren Bøgh Vidmar (formand) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-14 fjernes Direktion: Søren Bøgh Vidmar (direktør) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Søren Bøgh Vidmar (direktør) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2010-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvangs Alle 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2010-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggårdsgade 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: Søren Bøgh Vidmar, Freddy Lange Nielsen, Henrik Oluf Jensen, Peder Normann Pedersen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggårdsgade 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Bøgh Vidmar (formand) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2007-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Nordjylland samt at administrere K/S Nordjylland og driften af selskabets ejendom. (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-27 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET NORDJYLLAND 2007 ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Stiftere: Søren Bøgh Vidmar, Peder Normann Pedersen, Henrik Oluf Jensen, Freddy Lange Nielsen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2007-03-27 tilføjes Vedtægter: 2007-03-27 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-21)