Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenildhøjdalen 111, 9600 Aars (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Keldgårdvej 117, 9600 Aars (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keldgårdvej 117, 9600 Aars (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Assersvej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Hjemmeside: aars.lions.dk (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kassererlionsaars@gmail.com (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: kurt.aars@youmail.dk (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assersvej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Assersvej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assersvej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Assersvej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2014-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assersvej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2014-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenildhøjdalen 111, 9600 Aars (offentliggjort 2014-08-24)
Den 2014-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kurt.aars@youmail.dk (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2014-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: eogpholm@gmail.com (offentliggjort 2014-08-24)
Den 2013-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenildhøjdalen 111, 9600 Aars (offentliggjort 2014-08-24)
Den 2013-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvsangervej 48, 9600 Aars (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-20 tilføjes Kontaktoplysninger: eogpholm@gmail.com (offentliggjort 2014-08-24)
Den 2013-12-19 fjernes Kontaktoplysninger: k.aars@lions.dk (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2011-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvsangervej 48, 9600 Aars (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2011-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 71, 1., 9600 Aars (offentliggjort 2011-01-31)
Den 2011-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 71, 1., 9600 Aars (offentliggjort 2011-01-31)
Den 2011-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2009-07-28)
Den 2009-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2009-07-28)
Den 2009-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybvad Mølle Vej 7, 9600 Aars (offentliggjort 2009-03-06)
Den 2009-07-28 tilføjes Kontaktoplysninger: k.aars@lions.dk (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2009-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybvad Mølle Vej 7, 9600 Aars (offentliggjort 2009-03-06)
Den 2009-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybvad Mølle Vej 7, 9600 Aars (offentliggjort 2008-05-21)
Den 2008-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybvad Mølle Vej 7, 9600 Aars (offentliggjort 2008-05-21)
Den 2008-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 107, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-21 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2008-05-21)
Den 2008-05-20 fjernes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 107, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-24 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-24 tilføjes Navne: Lions Club Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)