Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Navne | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Buur Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-27 fjernes Bestyrelse: Pernille Bogø Bach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-07-01 tilføjes Bestyrelse: Birgitta Vestergaard Nebel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Christian Nikolai Mundeling Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Nikolai Mundeling Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-09-01 fjernes Bestyrelse: Alberthe Amalie Uttenthal Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 tilføjes Bestyrelse: Lukas Rønnov Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2022-01-12 fjernes Bestyrelse: Alexander Sennels (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-07-26 tilføjes Bestyrelse: Alexander Sennels (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Mads Emil Boas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-25 tilføjes Bestyrelse: Pernille Bogø Bach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2021-01-31 fjernes Bestyrelse: Ivar Lykke Ørnby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-11-19 tilføjes Navne: FONDEN FOR KOLLEGIET TRONGÅRDSVEJ 46, 2800 KGS. LYNGBY (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-18 fjernes Navne: FONDEN FOR KOLLEGIET TRONGÅRDSVEJ 44, 2800 KGS. LYNGBY (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-19 tilføjes Vedtægter: 2020-11-19 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-10-19 tilføjes Bestyrelse: Flemming Zachariasen (formand) (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-10-01 fjernes Bestyrelse: René van Laer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-07 tilføjes Bestyrelse: Mads Emil Boas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Ivaylo Kostadinov Yordanov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-10-09 fjernes Revisor: Aage & Povl Holm Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 fjernes Bestyrelse: Silke Egeskov Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Bestyrelse: Ivar Lykke Ørnby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Gregers Kuhn Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Martyna Renata Ziolkowska (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-11 tilføjes Bestyrelse: Silke Egeskov Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2016-05-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ivaylo Kostadinov Yordanov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-01 fjernes Bestyrelse: Anne Hyrup Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trongårdsvej 44, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Trongårdsvej 46, st. v8., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2012-06-01 tilføjes Bestyrelse: Martyna Renata Ziolkowska (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Nadia Ascanius Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-01 tilføjes Bestyrelse: Viktoras Peleckis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-01 fjernes Bestyrelse: Linus Kum Meh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trongårdsvej 46, st. v8., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2010-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftevej 93, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Bestyrelse: Nadia Ascanius Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 fjernes Bestyrelse: Gergana Angelova Kenderova (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Bestyrelse: Gergana Angelova Kenderova (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-23 tilføjes Formål: Fondens formål er at tilbyde relevante boliger for unge under uddannelse med fortrinsret for helt unge på Hillerød Handelsskole - Lyngby Uddannelsescenter eller institutioner, der helt eller delvist måtte træde i stedet for Hillerød Handelsskole - Lyngby Uddannelsescenter samt at sikre driften og vedligeholdelsen af Johannes Fog Kollegiet på et økonomisk forsvarligt grundlag. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Navne: FONDEN FOR KOLLEGIET TRONGÅRDSVEJ 44, 2800 KGS. LYNGBY (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2008-09-22 fjernes Navne: Johannes Fog Kollegiet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 tilføjes Revisor: Aage & Povl Holm Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2008-09-23 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Vedtægter: 2008-09-23 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2008-10-01)
Den 2008-09-22 fjernes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftevej 93, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: lund@lyngby.nu (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Navne: Johannes Fog Kollegiet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)