Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hjemmeside | Revisor | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-20 tilføjes Bestyrelse: Martin Regnar Dinesen Neergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-20 fjernes Bestyrelse: Inge Nørskov Neergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-08-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Legale ejere: KIRSTEN NEERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-06-30 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Nørskov Neergaard (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2018-09-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-25 tilføjes Hjemmeside: www.neergaard.eu (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: NEERGAARD FINANS ApS (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2014-12-12 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: bn@neergaard.eu (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: kn@tophorse.dk (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering, byggeri, erhvervelse og udlejning af fast ejendom, samt rådgivende virksomhedsledelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 tilføjes Vedtægter: 2014-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansmindevej 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-03-27)
Den 2013-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansmindevej 26, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af motorkøretøjer (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2012-02-20 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 fjernes Revisor: LETH & KAACK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af motorkøretøjer (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2008-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kn@tophorse.dk (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2008-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2007-11-13)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2007-11-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansmindevej 26, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2007-11-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2007-11-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansmindevej 26, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-11 fjernes Binavne: BOCKMANN DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-30 tilføjes Revisor: LETH & KAACK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 fjernes Revisor: Ingemann Højgaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 fjernes Binavne: TOPHORS A/S, SCANDINAVIAN LEISURE EQUIPMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansmindevej 26, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-03-31 tilføjes Bestyrelse: Inge Nørskov Neergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1970-03-31 tilføjes Binavne: TOPHORS A/S, SCANDINAVIAN LEISURE EQUIPMENT A/S, BOCKMANN DANMARK A/S, ØSTJYSK VARME- OG LANDBRUGSCENTER A/S, NEERGAARD STALD DESIGN A/S, KEO CYPERN VIN A/S, DANPHO TRADING A/S, BØCHMANN DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-03-31 tilføjes Direktion: Bent Thomassen Neergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1970-03-31 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-03-31 tilføjes Navne: A/S BENT NEERGAARD (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-03-31 tilføjes Reelle ejere: Bent Thomassen Neergaard (offentliggjort 2019-09-03)
Den 1970-03-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-03-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-03-31 tilføjes Revisor: Ingemann Højgaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)