Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stakmeden 28, 6880 Tarm (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: e.molgaard3@gmail.com (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Navne: Vennekredsen (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvej 35, 6893 Hemmet (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-05 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: steffens43@me.com (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-05 fjernes Navne: Vennekredsen (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-05 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2020-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 35, 6893 Hemmet (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2020-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Engdraget 52, 6880 Tarm (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: steffens43@me.com (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2020-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: ellyogtorkild@hotmail.com (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdraget 52, 6880 Tarm (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 1, 6880 Tarm (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-27 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2020-04-25 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: ellyogtorkild@hotmail.com (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-04-25 fjernes Kontaktoplysninger: ellyogtorkild@hotmail.com (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-27 tilføjes Navne: Vennekredsen (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2020-04-25 fjernes Navne: Vennekredsen (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2020-04-25 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ellyogtorkild@hotmail.com (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 1, 6880 Tarm (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-04-23 tilføjes Hovedbranche: Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 tilføjes Navne: Vennekredsen (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2007-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-25)