Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 214, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 214, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 214, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 8, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lene_hd@hotmail.com (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 fjernes Kontaktoplysninger: stt588.privat@gmail.com (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 8, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmbjergvej 53, 8420 Knebel (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: stt588.privat@gmail.com (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-01-11 fjernes Kontaktoplysninger: gitbos@kompan.com (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: gitbos@kompan.com (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-11-14 fjernes Kontaktoplysninger: clbo@aarhus.dk (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2016-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbjergvej 53, 8420 Knebel (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2016-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 8, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: clbo@aarhus.dk (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2016-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: Jesper_kamp@hotmail.com (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 8, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-01-06 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2015-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: Jesper_kamp@hotmail.com (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-01-06 tilføjes Navne: Ejerforeningen Tordenskjoldsgade 8 (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2015-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2008-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 8, 2., 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-20 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2008-04-20 fjernes Kontaktoplysninger: s.skeldrup@webspeed.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-20 fjernes Navne: Ejerforeningen Tordenskjoldsgade 8 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-20 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 8, 2., 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: s.skeldrup@webspeed.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Navne: Ejerforeningen Tordenskjoldsgade 8 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)