Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2019-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: torsten.l2846@gmail.com (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2019-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: torsten.lippert@trescal.com (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2015-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: torsten.lippert@trescal.com (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2015-02-01 fjernes Kontaktoplysninger: torsten.lippert@trescal.com (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: St.St. Blichers Gade 31, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-04-10 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: torsten.lippert@trescal.com (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2007-04-10 tilføjes Navne: Ejerforeningen St. St. Blichers Gade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)