Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: PILSHUSE INVEST ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PILSHUSE INVEST ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2016-08-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-08-26 tilføjes Vedtægter: 2016-08-26 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-08-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2010-01-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 3, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Direktion: Steen Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier eller anparter i datterselskaber samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Legale ejere: Steen Johansen (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2007-03-20 tilføjes Navne: SAAR HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-23)
Den 2007-03-20 tilføjes Reelle ejere: Steen Johansen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2007-03-20 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2007-03-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2007-03-20 tilføjes Stiftere: Steen Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Vedtægter: 2007-03-20 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2007-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-23)
Den 2007-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)