Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Bennhøft Degn | 31.10.2023 | formand |
Palle Christensen | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Danielsen | 20.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bennhøft Degn | 18.11.2020 | 30.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nis Møller | 20.03.2007 | 31.10.2023 | formand |
Sussi Kirsten Danielsen | 20.03.2007 | 18.11.2020 | bestyrelsesmedlem |