Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangs Alle 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevangs Alle 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-28)
Den 2017-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-11-30 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN HOLDING 1 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN HOLDING 2 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning om kapitalfremskaffelse og dermed beslægtet virksomhed, herunder investering. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Vedtægter: 2017-08-25 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-20 tilføjes Bestyrelse: Jeanne Albrechtsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Bestyrelse: Peder Ries Borchert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Direktion: Bjarne Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Direktion: Peder Ries Borchert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN HOLDING 2 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2011-01-01 fjernes Bestyrelse: Michael Kim Frejvald Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 tilføjes Bestyrelse: Peder Ries Borchert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 fjernes Bestyrelse: Jens Frederik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 tilføjes Direktion: Peder Ries Borchert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 fjernes Direktion: Jens Frederik Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning om kapitalfremskaffelse og dermed beslægtet virksomhed, herunder kapitalformidling via First North og andre finansieringskilder til små og mellemstore virksomheder (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2010-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2010-07-13 tilføjes Vedtægter: 2010-07-13 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2009-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangs Alle 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 10, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-10 tilføjes Bestyrelse: Jens Frederik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 fjernes Bestyrelse: Peter Toyberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Direktion: Jens Frederik Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 fjernes Direktion: Peter Toyberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-05-20 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-05-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 10, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Toyberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Direktion: Peter Toyberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Navne: VIRKSOMHEDSKAPITAL A/S (offentliggjort 2007-03-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Albrechtsen (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2007-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-03-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Stiftere: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN HOLDING 2 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-03-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)