Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Lofts Vej 29, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-30 fjernes Direktion: Kim Bjerre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-30 fjernes Navne: KIM & BENTE BJERRE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Stiftere: Kim Bjerre, Bente Juul Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Lofts Vej 29, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundhøj Allé 102, 2. tv., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundhøj Allé 102, 2. tv., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 76, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 76, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Direktion: Kim Bjerre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels-, finansierings- og holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Navne: KIM & BENTE BJERRE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Stiftere: Kim Bjerre, Bente Juul Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Vedtægter: 2007-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)