Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-22 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Navne: KOMPETENCEBUREAU 1 ApS (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Stiftere: JR CONSULTING ApS, CONNECTED A/S (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-05-20 fjernes Bestyrelse: Claus Peter Friis (formand) (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-05-20 fjernes Direktion: Jakob Hjort Rossing (direktion) (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2010-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 17, 1., 2300 København S (offentliggjort 2007-03-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-12 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-12 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-03-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 17, 1., 2300 København S (offentliggjort 2007-03-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Bestyrelse: Claus Peter Friis (formand) (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Direktion: Jakob Hjort Rossing (direktion) (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå salg af egne og tredjemands konsulent- og tjenesteydelser og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-22 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-03-26)
Den 2007-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Navne: KOMPETENCEBUREAU 1 ApS (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Stiftere: JR CONSULTING ApS, CONNECTED A/S (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Vedtægter: 2007-03-22 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2007-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-18)