Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-06 tilføjes Navne: Noer Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 fjernes Navne: MOTORBYEN KLASSISKE KØRETØJER A/S (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 19, 5210 Odense NV (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 19, 5210 Odense NV (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 tilføjes Reelle ejere: Jens Noer (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 19, 5210 Odense NV (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 4, 5250 Odense SV (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2016-09-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-24 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Navne: MOTORBYEN KLASSISKE KØRETØJER A/S (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2014-01-06 fjernes Navne: COMBICARE A/S (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2014-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Vedtægter: 2014-01-07 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2013-04-09 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-15 tilføjes Bestyrelse: Tina Krag Noer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-15 fjernes Bestyrelse: Frank Iburg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-26 fjernes Bestyrelse: René Biernat (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-01 tilføjes Direktion: Jens Noer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Direktion: Peter Kjær Samsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-21 fjernes Bestyrelse: Finn Beck Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 4, 5250 Odense SV (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2010-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 39, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Direktion: Peter Kjær Samsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-31 fjernes Direktion: Jens Noer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-24 tilføjes Bestyrelse: Finn Beck Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2007-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 39, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Bestyrelse: Frank Iburg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Direktion: Jens Noer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Legale ejere: JENS NOER ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-03-21 tilføjes Navne: COMBICARE A/S (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2007-03-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-03-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Stiftere: JENS NOER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-03-21)
Den 2007-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)