Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i andre selskaber samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-30 fjernes Revisor: Djurs Revision v/ Peter Engvang (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2007-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: DLI 1 A/S. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gml Oustrupvej 27, 8544 Mørke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Direktion: Poul Erik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for hel eller delvist ejede datterselskaber, hvis formål er at investere i værdipapirer og fast ejendom i ind- og udland og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2007-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Jensen (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2007-03-19 tilføjes Navne: GL. OUSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-21)
Den 2007-03-19 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Jensen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2007-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2007-03-19 tilføjes Revisor: Djurs Revision v/ Peter Engvang (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2007-03-19 tilføjes Stiftere: Poul Erik Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2007-03-19 tilføjes Vedtægter: 2007-03-19 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2007-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-21)
Den 2007-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)