Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Jenny Dahl Knudsen | 13.02.2017 | 10.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Thygesen | 16.02.2015 | 10.09.2019 | formand |
Søren Thygesen | 12.09.2011 | 15.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Pedersen | 12.03.2007 | 10.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peder Frederiksen | 12.03.2007 | 10.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Dahl | 12.03.2007 | 16.02.2015 | formand |