Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2007-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: DLI 3 A/S. (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2017-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Koncenton Torvehuset I A/S. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2023-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: DLI 3 A/S. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DLI 2 A/S. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2023-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: Djurs Revision v/ Peter Engvang (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Bestyrelse: Erik Revsbech Jensen (formand) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Vedtægter: 2022-12-15 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voer Gade 1, 8950 Ørsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-15 tilføjes Direktion: Erik Revsbech Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for hel eller delvist ejede datterselskaber, hvis formål er at investere i værdipapirer og fast ejendom i ind- og udland og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 tilføjes Legale ejere: Erik Revsbech Jensen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-03-15 tilføjes Navne: FAISKÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-03-15 tilføjes Reelle ejere: Erik Revsbech Jensen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-03-15 tilføjes Revisor: Djurs Revision v/ Peter Engvang (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2007-03-15 tilføjes Stiftere: Erik Revsbech Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2007-03-15 tilføjes Vedtægter: 2007-03-15 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2007-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)