Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2007-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MADSEN VINDUER & DØRE ApS. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2019-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MVD Salg ApS. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2019-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2019-12-02 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-25 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2018-06-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2014-07-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clemmenshave 3, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-16 tilføjes Direktion: Martin Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Legale ejere: Martin Nørgaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-03-16 tilføjes Navne: MARTIN NØRGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-03-16 tilføjes Reelle ejere: Martin Nørgaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-03-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2007-03-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Stiftere: Martin Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Vedtægter: 2007-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)