Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Faarup | 01.10.2008 | 30.09.2009 | adm. dir |
Henrik Kjær Kristiansen | 02.04.2007 | 01.10.2008 | direktion |
Susan Duinhoven | 06.03.2007 | 02.04.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Magnus Sonnorp | 30.09.2008 | 30.09.2009 | formand |
Jens Faarup | 11.12.2007 | 30.09.2009 | bestyrelse |
Dorthe Rømer Frost | 20.06.2007 | 30.09.2009 | næstformand |
Lars Peter Darpö | 20.06.2007 | 30.09.2008 | formand |
Susan Duinhoven | 02.04.2007 | 20.06.2007 | formand |
Jan Lennart Bernard | 06.03.2007 | 11.12.2007 | bestyrelse |
Lars Ingvar Guldstrand | 06.03.2007 | 20.06.2007 | bestyrelse |