Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: DNA ARKITEKTER HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttens Kvarter 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-12 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Legale ejere: LOUNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Navne: STEEN FISCHER OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Reelle ejere: Jørgen Einer-Jensen Brammer (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Stiftere: Steen Degn Fischer Olesen (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Revisor: Regnar Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-02 fjernes Direktion: Steen Degn Fischer Olesen (direktion) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-12-29 tilføjes Legale ejere: LOUNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-12-29 fjernes Legale ejere: Steen Degn Fischer Olesen (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-12-29 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Einer-Jensen Brammer (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-03-02 tilføjes Revisor: Regnar Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2011-03-02 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttens Kvarter 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2010-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 122, 1. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2009-11-11 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 122, 1. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Toften 18, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toften 18, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 tilføjes Direktion: Steen Degn Fischer Olesen (direktion) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2007-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt investering i fast ejendom efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-12 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Legale ejere: Steen Degn Fischer Olesen (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2007-03-12 tilføjes Navne: STEEN FISCHER OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 tilføjes Stiftere: Steen Degn Fischer Olesen (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2007-03-12 tilføjes Vedtægter: 2007-03-12 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2007-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)