Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 78, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-10 fjernes Direktion: Jesper Koch Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-10 fjernes Kontaktoplysninger: dh@capital-group.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-10 fjernes Navne: CAPITAL GROUP INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Stiftere: CAPITAL GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Direktion: Jørgen Færch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 fjernes Direktion: Flemming Michael Reinholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: dh@capital-group.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-06 tilføjes Direktion: Flemming Michael Reinholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalinteresser i datterselskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes udover af den samlede direktion af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 tilføjes Vedtægter: 2008-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2007-12-04)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2007-12-04)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Direktion: Jørgen Færch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 78, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 27-29, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 27-29, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 tilføjes Navne: CAPITAL GROUP INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 tilføjes Stiftere: CAPITAL GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)