Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tove From Jørgensen | 24.09.2007 | 23.06.2014 | direktion |
Tim Lind Jensen | 08.03.2007 | 24.09.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Asmussen | 14.05.2013 | 23.06.2014 | bestyrelse |
Pernille Skov Sørensen | 14.05.2013 | 23.06.2014 | formand |
Jens Korsbæk Jensen | 11.11.2011 | 23.06.2014 | bestyrelse |
Bo Ove Hildebrandt | 10.12.2010 | 23.06.2014 | bestyrelse |
Annette Hagemann Knudsen | 10.12.2010 | 11.05.2012 | bestyrelse |
Per Nordby Jensen | 10.12.2010 | 11.11.2011 | formand |
Erik Sjerslev Rasmussen | 26.08.2008 | 23.06.2014 | næstformand |
Henriette Lanter-Mortensen | 27.05.2008 | 14.05.2013 | bestyrelse |
Tove From Jørgensen | 24.09.2007 | 10.12.2010 | bestyrelse |
Jens Raahauge | 21.06.2007 | 03.12.2007 | formand |
Vivi Guldborg Hansen | 08.03.2007 | 27.05.2008 | bestyrelse |
Ib Svendstrup Paaskesen | 08.03.2007 | 03.12.2007 | bestyrelse |
Tim Lind Jensen | 08.03.2007 | 24.09.2007 | bestyrelse |
Per Nordby Jensen | 08.03.2007 | 21.06.2007 | formand |