Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-25 fjernes Navne: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Stiftere: ALM. BRAND BANK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 fjernes Bestyrelse: Bo Christian Alberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 fjernes Direktion: Henrik Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 94, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Navne: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-20 fjernes Navne: HIGH YIELD PANTEBREVE A/S (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2011-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Vedtægter: 2011-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-08-24 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Johannes Peterson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Johannes Peterson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Bestyrelse: Niels Skovgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-04-09 tilføjes Bestyrelse: Peder Rosenkrantz de Lasson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Bestyrelse: Heine Delbing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-09-14)
Den 2007-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Bestyrelse: Heine Delbing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Direktion: Henrik Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 94, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-09-14)
Den 2007-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 26.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Navne: HIGH YIELD PANTEBREVE A/S (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Stiftere: ALM. BRAND BANK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)