Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tue Harritz Grosen | 11.04.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Rank Jensen | 01.01.2013 | 01.01.2018 | direktør |
Martin Fisker Mølgaard Markussen | 30.06.2009 | 11.04.2023 | adm. dir |
Henrik Lind | 07.03.2007 | 30.06.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Fløe Nielsen | 06.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lind | 21.08.2023 | formand |
Jonas Højhus Jeppesen | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Balle | 27.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Høltermand | 31.03.2021 | 21.08.2023 | formand |
Louise Hahn | 10.04.2019 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ulrik Fugmann | 17.05.2016 | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lind | 13.08.2014 | 20.08.2023 | næstformand |
Peter Michael Albrechtslund | 13.08.2014 | 31.03.2021 | formand |
Kasper Herrestrup | 13.08.2014 | 17.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kamp Andersen | 07.06.2012 | 27.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Annette Vibeke Lotz | 07.06.2012 | 17.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Allan Viggo Tornøe Nørholm | 07.06.2012 | 18.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anders Lisager Nielsen | 30.06.2009 | 07.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Martin Fisker Mølgaard Markussen | 30.06.2009 | 06.05.2010 | bestyrelsesmedlem |